楊得志簡歷 四個開國大將
楊得志將軍的生平,楊得志簡歷 解放戰(zhàn)爭楊得志圍城打援是怎么回事?開國上將簡歷,楊得志的生平簡歷,建國初期,五五年授銜的上將是多少?他們的名字和簡歷請介紹一下?中華人民共和國十大元帥、十大將、十大上將的個人簡歷。
本文導航
歷史上有楊氏將軍嗎
楊得志(1911-1994),原名楊敬堂。中國人民解放軍高級將領。1955年被授予上將軍銜,榮獲一級八一勛章、一級獨立自由勛章、一級解放勛章。
一
楊得志,1911年1月3日出生在湖南省醴陵縣南陽橋(今株州)三望村的一個鐵匠家庭。幼年跟隨父親學習打鐵,11歲離家為人放牛,14歲后隨兄楊海堂到江西萍鄉(xiāng)安源煤礦挑煤,半年后,返回家鄉(xiāng)給一戶地主家做長工。1926年夏到衡陽當筑路工。
1928年1月,楊得志與兄長楊海堂等25名筑路工從衡陽板子橋到韓家村參加了前往井岡山的工農革命軍第七師。楊得志被分到師部當通信員,不久后被調到師特務連三排七班當戰(zhàn)士。同年3月隨隊上井岡山參加鞏固和發(fā)展井岡山革命根據地的斗爭。同年10月,加入中國共產黨。后任戰(zhàn)士、班長,參加了井岡山反“圍剿”和反“會剿”斗爭,隨部隊轉戰(zhàn)贛南閩西后,參加了龍巖、水南、文家寺等戰(zhàn)斗和進攻長沙戰(zhàn)役。
1930年8月,楊得志任紅四軍第十一師師部通信警衛(wèi)排排長兼士兵委員會主席。1931年任紅四軍十一師師部特務連(后改為炮兵連)連長。1932年初調任紅四十五師管理科科長,同年3月調任第九十三團團長。在中央蘇區(qū)第一至五次反“圍剿”中,參加了龍岡、富田、良村、黃陂、漳州、三甲幛、廣昌、溫坊等戰(zhàn)役戰(zhàn)斗,因作戰(zhàn)勇敢,1933年8月1日榮獲中央蘇區(qū)工農兵代表大會第一次頒發(fā)的三級紅星獎章。
第四次反“圍剿”前,第九十三團編為紅七師第二十團,楊得志任第二十團團長。第五次反“圍剿”受挫后,紅軍縮編,楊得志改任紅一軍團第一師第一團二營營長。1934年春接任紅一團團長。
1934年10月中央紅軍長征后,楊得志率紅一團擔任前衛(wèi)和先遣任務,組織和指揮部隊連續(xù)突破國民黨軍四道封鎖線,突破了烏江,為后續(xù)部隊打開通路。
1935年5月,楊得志組織指揮部隊參加四渡赤水河,搶渡金沙江,突然襲占安順場渡口,殲國民黨軍一個營,奪獲小船一只,隨即組織強渡。紅一團抽調17名勇士組成突擊隊,冒著敵人密集的火力,在洶涌的波濤中,以僅有的一只小船,在火力掩護下,強渡大渡河,擊潰了敵人一個營,占領了對岸渡口,粉碎了蔣介石要把紅軍變?yōu)椤笆_開第二”的夢想,保證了紅軍全部勝利渡過天險大渡河,繼續(xù)北進。
1935年8月,中共中央決定將一、四方面軍混合編隊,組成左右兩路軍,走過草地,共同北上后,紅一團和紅三團一部編為一縱隊第一大隊,楊得志任大隊長。中央紅軍到達陜北后,部隊進行了整編,恢復了紅一團番號,楊得志仍任團長,隨后組織指揮部隊參加了直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役,與兄弟部隊一道俘國民黨軍5000余人,粉碎了敵人對陜甘根據地的第三次“圍剿”。直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役的勝利“給黨中央把全國革命大本營放在西北的任務,舉行了一個奠基禮”。(《毛澤東選集》第一卷第136頁)。
1936年2月,中國工農紅軍第一方面軍決定組成抗日先鋒軍后,紅一軍團決定組建一個師,恢復紅一師番號,楊得志任紅一軍團第一師副師長。隨后,協(xié)助指揮部隊從陜北東渡黃河參加東征戰(zhàn)役。東征戰(zhàn)役后,楊得志調任紅二師師長,率隊參加西征甘肅、寧夏,組織指揮了山城堡戰(zhàn)役。1937年春到抗日軍政大學第二期學習,兼第一隊隊長。
二
抗戰(zhàn)爭爆發(fā)后,根據國共兩黨談判的協(xié)議,中國工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍。楊得志從抗大提前結業(yè)返回部隊,任第一一五師第三四三旅六八五團團長,隨即組織指揮部隊參加了平型關戰(zhàn)役。1938年2月,楊得志率部進入呂梁山區(qū),開展游擊戰(zhàn)爭。后任八路軍第一一五師第三四四旅副旅長、代理旅長職務。
1939年2月,楊得志奉命率一部東進冀魯豫邊區(qū)壯大抗日武裝,開展游擊活動,建立抗日民主政權。組建了八路軍冀魯豫支隊,任支隊長。經過幾個月的工作,支隊發(fā)展到1.7萬余人,在粉碎日軍“掃蕩”的同時,還對丁樹本、石友三等頑軍發(fā)動了較大規(guī)模的討伐,將數萬頑軍消滅、打垮或逐出了冀魯豫地區(qū)。
討頑戰(zhàn)役結束后,按照中共中央北方局的指示,建立了冀魯豫地區(qū)黨委、行署和軍區(qū)。楊得志任冀魯豫軍區(qū)司令員。八路軍第二縱隊組建后,任縱隊司令員,組織軍民開展平原游擊戰(zhàn)爭,多次挫敗日偽軍的“掃蕩”,擊退國民黨頑固派軍隊的進攻,鞏固和發(fā)展了冀魯豫抗日根據地。
1944年1月,楊得志奉命帶領冀魯豫軍區(qū)部分部隊前往陜北執(zhí)行保衛(wèi)延安的任務。部隊編為陜甘寧晉綏聯(lián)防軍教導第一旅,任旅長。擔負守衛(wèi)黃河河防,保衛(wèi)延安、保衛(wèi)中共中央的任務。
1945年4月,楊得志出席了中共第七次全國代表大會?!捌叽蟆遍]幕后,到中共黨校學習。
三
解放戰(zhàn)爭初期,楊得志返回冀魯豫軍區(qū)任第一縱隊司令員,率部參加上黨戰(zhàn)役、平漢戰(zhàn)役。平漢戰(zhàn)役后又率隊轉戰(zhàn)到晉察冀地區(qū)。
1946年底,楊得志調任第二縱隊司令員,隨即組織指揮所部進行張家口、正太、青倉、保北等戰(zhàn)役。1947年7月,調任晉察冀野戰(zhàn)軍司令員,10月,組織指揮部隊參加了清風店戰(zhàn)役,全殲國民黨軍主力第三軍等部1?7萬余人。
同年11月,在朱德、聶榮臻領導下,楊得志組織指揮部隊發(fā)起石家莊攻堅戰(zhàn),僅用一周時間,攻克全城,全殲守國民黨軍2.4萬余人,活捉國民黨軍守防司令、第三十二師師長劉英。石家莊戰(zhàn)役的勝利,開創(chuàng)了人民解放軍奪取堅固設防城市的先例,切斷了國民黨軍賴以機動和南北聯(lián)系的鐵路交通線,使平、津、保與太原等地之敵處于分割狀態(tài),陷于被動地位,晉察冀和晉察魯豫解放區(qū)則因此完全聯(lián)成了一片。
1948年楊得志任華北軍區(qū)第二兵團(后改為人民解放軍第十九兵團)司令員,率部轉戰(zhàn)察南、綏東、熱西、冀東,同年11月,率部參加了平津戰(zhàn)役,攻克新保安、太原等戰(zhàn)役。太原解放后,又率部挺進西北,組織指揮所部參與解放蘭州、寧夏等戰(zhàn)役戰(zhàn)斗。1949年9月寧夏解放后,楊得志奉命率部由銀川到達西安,任中共中央西北局委員兼陜西軍區(qū)司令員。
四
中華人民共和國成立后,楊得志任人民解放軍第十九兵團司令員兼陜西省軍區(qū)司令員,中共中央西北局委員、西北軍政委員會委員??姑涝陂g,楊得志于1951年任中國人民志愿軍第十九兵團司令員。參與指揮了第五次戰(zhàn)役和夏季、秋季防御戰(zhàn)役。1952年起任志愿軍副司令員、司令員。參與指揮秋季反擊作戰(zhàn)、上甘嶺戰(zhàn)役和1953年夏季反擊戰(zhàn)役。榮獲朝鮮民主主義人民共和國一級國旗勛章一枚、一級自由獨立勛章二枚。
1954年回國后,楊得志入軍事學院學習,并兼任戰(zhàn)役系主任。1955年被任命為濟南軍區(qū)司令員。1958年任中共山東省委常委,1967年任山東省革命委員會第一副主任。1969年任中共中央軍委委員。1971年任中共山東省委第一書記、山東省革命委員會主任。1972年底任武漢軍區(qū)司令員。
1979年1月,楊得志調任昆明軍區(qū)司令員。2月即奔赴云南前線指揮部,指揮部隊反擊老街、沙巴地區(qū)的越軍,一舉取得對越自衛(wèi)反擊作戰(zhàn)的勝利。1980年,楊得志任國防部副部長,中國人民解放軍總參謀長,中共中央軍委常委、副秘書長。1983年任中華人民共和國中央軍事委員會委員。1987年被選為中共中央顧問委員會委員、常務委員。
楊得志是第一、二、三屆國防委員會委員。中共第七大代表,八大候補中央委員、中央委員(1966年遞補),是九大、十大、十一大、十二大中央委員,第十一屆五中全會當選為中央書記處書記,第十二屆中央政治局委員。委員會常委。楊得志1955年被授予上將軍銜,榮獲一級八一勛章、一級獨立自由勛章、一級解放勛章。1988年7月被授予一級紅星功勛榮譽章。
楊得志于1994年10月25日在北京逝世,終年83歲。
楊德志抗日時期在哪里
楊得志(1911.1.3—1994.10.25),湖南株洲人。中華人民共和國成立后,先后任第十九兵團司令員兼陜西軍區(qū)司令員,中國人民志愿軍第十九兵團司令員,中國人民志愿軍副司令員、司令員,中國人民解放軍軍事學院戰(zhàn)役系主任,濟南軍區(qū)司令員,武漢軍區(qū)司令員,昆明軍區(qū)司令員,國防部副部長等職。1955年被授予上將軍銜。1994年10月25日在北京逝世。
新中國開國少將名單
1、許世友
許世友(1905年2月28日—1985年10月22日),出生于河南省信陽市新縣田鋪鄉(xiāng)河鋪村許家洼。1955年許世友將軍被授予上將軍銜,并擔任中國人民解放軍副總參謀長、南京軍區(qū)司令員、廣州軍區(qū)司令員、國防部副部長,中共中央軍委常委等。
是第一、二、三屆國防委員會委員,中國共產黨第八屆候補中央委員,第九、十、十一屆中央政治局委員。在中國共產黨中央顧問委員會第一次全體會議上被選為中央顧問委員會常務委員、副主任。
1985年10月22日16時57分,許世友因病逝世,享年80歲。
2、韓先楚
韓先楚(1913年2月 - 1986年10月),男,湖北省紅安縣(原黃安縣)人。中國人民解放軍陸軍上將,無產階級革命家、軍事家。
中國人民解放軍第四十軍首任軍長,原中央軍委常委,福州軍區(qū)原司令員,蘭州軍區(qū)原司令員。一九五五年被授予上將軍銜,獲一級八一勛章、一級獨立自由勛章、一級解放勛章。
1986年10月3日,韓先楚在北京病逝,享年73歲。
3、呂正操
呂正操(1904年1月4日-2009年10月13日),原名呂正超,字必之。奉天省海城縣(今遼寧省海城市)人。
1923年入東北講武堂學習。畢業(yè)后,任東北軍第五十三軍連長、營長、少校副官隊長,第一一六師參謀處長,六四七團、六九一團團長。
1933年參加熱河抗戰(zhàn)。1936年組織“東北武裝同志抗日救亡先鋒隊”,任總隊長,參加“西安事變”。1937年5月加入中國共產黨。
抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,任冀中人民自衛(wèi)軍司令員,八路軍第三縱隊司令員,冀中軍區(qū)司令員兼冀中行政公署主任,冀中區(qū)總指揮部副總指揮。1943的任晉綏軍區(qū)司令員,中共中央晉綏分局委員。
中華人民共和國成立后,任中央人民政府鐵道部副部長、代部長,中央軍委軍事運輸司令員,解放軍總參謀部軍事交通部部長。 1955年被授予上將軍銜。
2009年10月13日,呂正操在北京逝世,享年106歲。他是最后一位逝世的開國上將。
4、周士第
周士第(1900.9.9—1979.6.30),廣東樂會(今海南瓊海)人。1924年12月加入中國共產黨。
在革命生涯中,歷任國民革命軍第4軍獨立團第1營營長、團參謀長、代理團長、團長,第25師師長,第18兵團司令員兼政治委員,西南軍區(qū)副司令員,人民解放軍防空部隊司令員等職。
參加北伐戰(zhàn)爭、南昌起義、長征、百團大戰(zhàn),指揮晉北戰(zhàn)役,協(xié)助徐向前指揮晉中戰(zhàn)役、太原戰(zhàn)役,參與指揮扶郿戰(zhàn)役和秦嶺戰(zhàn)役,連續(xù)解放漢中、廣元、劍閣、江油、綿陽等40多座縣城,參與指揮抗美援朝戰(zhàn)爭防空作戰(zhàn)。
1955年被授予上將軍銜。1979年6月30日于北京病逝,享年79歲。
5、韋國清
韋國清(1913年9月2日——1989年6月14日),廣西東蘭縣人。是中國共產黨杰出的政治工作領導者,著名軍事家。
1929年加入中國共產主義青年團,同年12月參加著名的百色起義,1934年參加了二萬五千里長征;抗日戰(zhàn)爭時期,為建立皖東北和鞏固發(fā)展津浦路東地區(qū)抗日根據地發(fā)揮了重要作用;
淮海戰(zhàn)役中參加了圍殲杜聿明集團的作戰(zhàn);建國后曾任中國人民解放軍總政治部主任,中共中央軍委常委,主持全軍的政治工作。
1989年6月14日在北京病逝,終年76歲。骨灰安放在八寶山革命公墓。
1955年被授予上將軍銜。曾榮獲二級八一勛章、一級獨立自由勛章、一級解放勛章。1988年7月被授予一級紅星功勛榮譽章。
參考資料來源:百度百科——許世友
參考資料來源:百度百科——韓先楚
參考資料來源:百度百科——呂正操
參考資料來源:百度百科——周士第
參考資料來源:百度百科——韋國清
楊得志的生平簡歷
現在的五虎上將是哪五個
五五年授銜的上將是55人,分別是:
1、蕭克,時任國防部副部長兼訓練總監(jiān)部副部長。
2、李達,時任國防部副部長兼訓練總監(jiān)部副部長。
3、張宗遜,時任副總參謀長兼訓練總監(jiān)部副部長。
4、李克農,時任副總長兼外交部副部長。
5、王震,時任副總長兼鐵道兵司令、政委。
6、許世友,時任副總長兼南京軍區(qū)司令。
7、鄧華,時任副總長兼沈陽軍區(qū)司令。
8、彭紹輝,時任副總長兼訓練總監(jiān)部副部長。
9、張愛萍,時任副總長。
10、楊成武,時任副總長兼北京軍區(qū)司令、防空軍司令。
11、韓先楚,時任副總長。
12、李濤,時任總參謀部三部部長。
13、傅秋濤,時任總參隊列部長。
14、王平,時任總參動員部長。
15、呂正操,時任總參軍事交通部長。
16、傅鐘,時任總政治部副主任。
17、肖華,時任總政副主任兼總干部部副部長。
18、甘泗淇,時任總政副主任。
19、宋任窮,時任總干部部副部長。
20、賴傳珠,時任總干部部副部長。
21、洪學智,時任總后副部長。
22、周士第,時任訓練總監(jiān)部副部長兼軍外訓練部長。
23、郭天民,時任訓練總監(jiān)部副部長兼軍事出版部長。
24、周純全,時任武裝力量監(jiān)察部副部長。
25、楊至誠,時任武裝力量監(jiān)察部副部長。
26、陳再道,時任武裝力量監(jiān)察部副部長兼武漢軍區(qū)司令、湖北軍區(qū)司令員。
27、陳奇涵,時任中國人民解放軍軍事法院院長。
28、王宏坤,時任中國人民解放軍海軍副司令。
29、蘇振華,時任海軍副政委兼政治部主任。
30、劉亞樓,時任中國人民解放軍空軍司令。
31、劉震,時任空軍副司令。
32、陳錫聯(lián),時任炮兵司令。
33、韋國清,時任駐越南軍事顧問團團長,公安軍副司令。
34、陳士榘,時任中國人民解放軍工程兵司令。
35、陳伯鈞,時任中國人民解放軍軍事學院副院長。
36、鐘期光,時任軍事學院副政委兼政治部主任。
37、宋時輪,時任總高級步校校長。
38、朱良才,時任北京軍區(qū)政委。
39、董其武,時任69軍軍長。
40、唐亮,時任南京軍區(qū)政委。
41、葉飛,時任南京軍區(qū)副司令兼福建軍區(qū)司令。
42、楊得志,時任濟南軍區(qū)司令。
43、王新亭,時任濟南軍區(qū)政委代司令員。
44、黃永勝,時任廣州軍區(qū)司令。
45、李天佑,時任廣州軍區(qū)副司令兼廣西軍區(qū)司令。
46、陳明仁,時任55軍軍長。
47、賀炳炎,時任成都軍區(qū)司令。
48、閻紅彥,時任成都軍區(qū)第一副政委。
49、謝富治,時任昆明軍區(qū)司令兼政委。
50、陶峙岳,時任新疆生產建設兵團司令。
51、烏蘭夫,時任內蒙古軍區(qū)司令、政委。
52、周桓,時任沈陽軍區(qū)政委。
53、楊勇,時任中國人民志愿軍司令。
54、李志民,時任志愿軍政委。
55、趙爾陸,時任二機部長。
參考資料來源:百度百科—中華人民共和國開國上將
四個開國大將
1955年,中國人民解放軍第一次實行了軍銜制。在中南海懷仁堂,毛澤東授予朱德等十人元帥軍銜;周恩來授予粟裕等十人大將軍銜。中國軍隊著名的十大元帥和十大將由此確立。(10位元帥、10位大將、57位上將)
十大元帥:朱德、彭德懷、林彪、賀龍、陳毅、劉伯承、羅榮桓、聶榮臻、徐向前、葉劍英
十大大將:粟裕、徐海東、黃克誠、陳度、譚政、蕭勁光、張云逸、羅瑞卿、王樹聲、許光達
57位上將如下:
正兵團級35名:張宗遜、宋任窮、趙爾陸、蕭克、王震、許世友、劉亞樓、鄧華、楊得志、王宏坤、李克農、李達、楊成武、李濤、蕭華、甘泗淇、賴傳珠、陳奇涵、宋時輪、蘇振華、陳錫聯(lián)、陳士榘、王新亭、謝富治、葉飛、黃永勝、朱良才、楊勇、傅鐘、周士第、陶峙岳、董其武、陳明仁。
副兵團級19名:周純全、陳再道、彭紹輝、陳伯鈞、張愛萍、傅秋濤、韓先楚、唐亮、洪學智、李志民、周桓、李天佑、劉震、楊至成、王平、鐘期光、郭天民、韋國清、呂正操。
準兵團級1名:賀炳炎。
無軍隊級別者2名:烏蘭夫、閻紅彥。
擴展資料:
大將:
中國人民解放軍大將是中國人民解放軍歷史上的軍銜之一。
1955年9月,國務院總理周恩來發(fā)布命令,授予粟裕、徐海東、黃克誠、陳賡、譚政、蕭勁光、張云逸、羅瑞卿、王樹聲、許光達等10人中國人民解放軍大將軍銜,授予55人上將軍銜,授予175人中將軍銜,授予801人少將軍銜。1965年軍銜制被取消。1988年恢復軍銜制后,中國人民解放軍沒有再設大將軍銜。
上將:
中國人民解放軍上將是中國人民解放軍的一種軍銜等級,是中國人民解放軍現行軍銜制度中最高的軍銜等級。
1955年中華人民共和國首次授銜,授予55位中國人民解放軍高級將領上將軍銜,之后又增加兩位,總共57位,稱為開國上將 ,此時上將位于大將之下、中將之上。1965年,中華人民共和國取消軍銜制度,后于1988年恢復,有152位高級軍官警官被授予上將軍銜,此時的上將位于一級上將之下、中將之上。1994年取消一級上將后,上將成為中國人民解放軍最高軍銜。
參考資料:
百度百科-十大元帥
百度百科-十大大將
百度百科-上將